Hanes ariannol GOVERNORS OF THE CHARITY FOR RELIEF OF THE POOR WIDOWS AND CHILDREN OF CLERGYMEN (COMMONLY CALLED CLERGY SUPPORT TRUST)
Rhif yr elusen: 207736
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.68m | £4.27m | £3.67m | £4.26m | £4.71m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.00m | £4.34m | £3.73m | £4.57m | £6.90m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £185.77k | £127.14k | £311.48k | £116.38k | £320.25k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.11m | £4.13m | £3.36m | £4.15m | £4.39m | |
|
Incwm - Arall | £386.33k | £13.69k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £100.75k | £46.89k | £236.78k | £41.00k | £223.05k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.66m | £4.06m | £3.46m | £4.26m | £6.36m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £333.70k | £282.98k | £271.12k | £314.71k | £540.58k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £31.28k | £29.53k | £20.08k | £16.26k | £38.43k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £69.00k | £10.00k | £90.10k | £170.48k | £139.14k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £319.41k | £268.47k | £255.39k | £278.17k | £382.09k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.