Hanes ariannol THE METROPOLITAN DRINKING FOUNTAIN AND CATTLE TROUGH ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 207743
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £33.82k £39.18k £44.49k £46.31k £49.58k
Cyfanswm gwariant £24.45k £19.44k £22.63k £32.72k £21.47k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A