ymddiriedolwyr HENRY FAWCETT FUND
Rhif yr elusen: 207772
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Heather Mary Ann Atkinson | Cadeirydd | 16 May 2019 |
|
|||||||||||
Andrew Rixon | Ymddiriedolwr | 13 March 2022 |
|
|||||||||||
MARIA WYARD | Ymddiriedolwr | 04 April 2018 |
|
|
||||||||||
Philippa Ponniah | Ymddiriedolwr | 26 May 2015 |
|
|
||||||||||
ANDREW PAUL WALTON | Ymddiriedolwr | 08 April 2014 |
|
|||||||||||
EDNA WATERMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||
PAMELA HALUWA | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.