ymddiriedolwyr SUTTON'S HOSPITAL IN CHARTERHOUSE
Rhif yr elusen: 207773
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAJOR GENERAL ANDREW RITCHIE CBE | Cadeirydd | 15 March 2018 |
|
|
||||
Emmett Steed-Mundin MSc CMgr | Ymddiriedolwr | 16 November 2023 |
|
|
||||
Anna Prior MA | Ymddiriedolwr | 02 March 2023 |
|
|
||||
PAUL WILKINSON MSc BSc | Ymddiriedolwr | 02 March 2023 |
|
|
||||
William Naunton | Ymddiriedolwr | 17 March 2022 |
|
|
||||
Flora Lyon | Ymddiriedolwr | 17 March 2022 |
|
|||||
Caroline Rolfe | Ymddiriedolwr | 17 March 2022 |
|
|||||
Sufina Ahmad | Ymddiriedolwr | 18 July 2019 |
|
|||||
Caroline Abrahams | Ymddiriedolwr | 18 July 2019 |
|
|
||||
Kate McLeod | Ymddiriedolwr | 18 July 2019 |
|
|
||||
Bernadette Cunningham | Ymddiriedolwr | 16 July 2019 |
|
|
||||
Dr MICHAEL HARDING | Ymddiriedolwr | 21 March 2019 |
|
|||||
DAVID FARNSWORTH | Ymddiriedolwr | 21 November 2017 |
|
|||||
Rebecca Munns | Ymddiriedolwr | 12 July 2017 |
|
|
||||
Wilf Weeks | Ymddiriedolwr | 13 July 2016 |
|
|
||||
Baroness Kay Andrews | Ymddiriedolwr | 24 November 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.