ST CHRISTOPHER'S FELLOWSHIP

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
ST CHRISTOPHER'S PROVIDES SAFE, CARING AND INNOVATIVE SUPPORT SERVICES FOR A WIDE VARIETY OF VULNERABLE PEOPLE INCLUDING YOUNG RUNAWAYS, CHILDREN IN RESIDENTIAL CARE AND FOSTER CARE, CARE LEAVERS AND YOUNG HOMELESS PEOPLE. THROUGH OUR WORK WE AIM TO HELP THEM OVERCOME THEIR DISADVANTAGES AND ACHIEVE BRIGHTER FUTURES.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£16,635,000
Roddion a chymynroddion | £425.00k | |
Weithgareddau elusennol | £16.17m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £41.00k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£19,418,000
Codi arian | £529.00k | |
Weithgareddau elusennol | £18.85m | |
Arall | £39.00k |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £6,665,261 o 138 gontract(au) llywodraeth a £209,000 o 1 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £568.00k | |
Gwariant elusennol | £18.85m |
Pobl

337 Gweithwyr
12 Ymddiriedolwyr
4 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 8 |
£70k i £80k | 2 |
£80k i £90k | 2 |
£90k i £100k | 2 |
£100k i £110k | 1 |
£120k i £130k | 2 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Lloegr
- Ynys Manaw
Llywodraethu
- 17 Tachwedd 1962: Cofrestrwyd
- ST CHRISTOPHERS (Enw gwaith)
- Cartrefi Lloegr
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joanne Bradley- Fortune | Ymddiriedolwr | 14 May 2024 |
|
|
||||
Merryn Elizabeth Hockaday | Ymddiriedolwr | 30 January 2024 |
|
|
||||
Monique Margaret Turpin | Ymddiriedolwr | 12 July 2023 |
|
|
||||
Lady Anne Kristine Mackintosh Stoneham | Ymddiriedolwr | 22 June 2022 |
|
|
||||
Juliane Christine Wesemann | Ymddiriedolwr | 21 June 2022 |
|
|
||||
Vicki Markiewicz | Ymddiriedolwr | 11 May 2021 |
|
|
||||
Rupert Peter Duff | Ymddiriedolwr | 03 September 2020 |
|
|
||||
John Halliwell | Ymddiriedolwr | 08 May 2019 |
|
|
||||
Akua Doreen Akonor | Ymddiriedolwr | 08 May 2019 |
|
|
||||
Kelly Veronica Dooley | Ymddiriedolwr | 08 May 2019 |
|
|
||||
Joe Anichebe BA HONS | Ymddiriedolwr | 23 January 2019 |
|
|
||||
Angela Jennifer Anne Dakin | Ymddiriedolwr | 06 September 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £17.99m | £18.18m | £18.22m | £18.09m | £16.64m | |
|
Cyfanswm gwariant | £18.44m | £18.22m | £18.18m | £18.66m | £19.42m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £3.67m | £9.63m | £9.15m | £8.85m | £6.67m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £177.00k | £365.00k | £323.06k | £255.00k | £209.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £169.00k | £299.00k | £251.00k | £476.00k | £425.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £17.81m | £17.81m | £17.96m | £17.60m | £16.17m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £14.00k | £2.00k | £0 | £18.00k | £41.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £67.00k | £2.00k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £5.00k | £11.10k | £209.82k | £13.20k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £18.14m | £17.80m | £17.90m | £18.29m | £18.85m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £296.00k | £346.00k | £272.00k | £360.00k | £529.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £28.30k | £35.08k | £61.25k | £79.47k | £70.91k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £4.00k | £71.00k | £5.00k | £14.00k | £39.00k |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £8.90m | £8.21m | £10.08m | £9.72m | £9.55m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £6.02m | £6.88m | £5.16m | £5.63m | £3.09m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | -£4.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £6.11m | £6.27m | £6.40m | £6.51m | £6.59m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 17 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 17 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 11 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 11 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 21 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 21 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 11 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 11 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 04/12/1936 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 11/06/1968 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 27/11/1974 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 30/09/1991 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 28/09/1994 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 23/09/1996 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 04/10/1998 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 28/04/2003 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 23/09/2009 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 25/01/2012 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 29/02/2012 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 06 SEP 2017 as amended on 13 Sep 2023
Gwrthrychau elusennol
1.1.1 TO ASSIST PEOPLE IN NEED, IN PARTICULAR CHILDREN, YOUNG PEOPLE AND PEOPLE WITH LEARNING DISABILITIES, AND FOR SUCH PURPOSES TO ESTABLISH, EQUIP, MAINTAIN AND MANAGE HOMES AND HOSTELS AND OTHER CENTRES FOR THE ACCOMMODATION OR RESIDENCE OR USE OR BENEFIT OF SUCH PEOPLE TO PROVIDE OR ARRANGE FOR THE PROVISION OF FOSTERING SERVICES FOR CHILDREN AND YOUNG PEOPLE AND TO PROVIDE SUCH OTHER SERVICES IN CONNECTION WITH ANY OF THE FOREGOING AS MAY FROM TIME TO TIME BE CONSIDERED APPROPRIATE; 1.1.2 TO RELIEVE POVERTY; AND 1.1.3 TO UNDERTAKE ANY OTHER CHARITABLE PURPOSE
Maes buddion
NOT DEFINED
Elusennau cysylltiedig
- 17 Tachwedd 1962 : Cofrestrwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
St. Christophers Fellowship
1 Putney High Street
London
SW15 1SZ
- Ffôn:
- 02087807800
- E-bost:
- info@stchris.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window