BENEVOLENT SOCIETY OF BLUES

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Assistance to pupils or former pupils of Christ's Hospital who are in need, hardship or distress.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2023
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
12 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 23 Gorffennaf 1962: Cofrestrwyd
- B S B (Enw gwaith)
- BLUES SUPPORTING BLUES (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guy Wilkes | Cadeirydd | 30 January 2014 |
|
|||||
Jennie Barwise | Ymddiriedolwr | 20 January 2024 |
|
|
||||
Richard Eyre | Ymddiriedolwr | 04 July 2022 |
|
|
||||
Andrew Howgego | Ymddiriedolwr | 04 July 2022 |
|
|
||||
Martin Crick | Ymddiriedolwr | 22 May 2018 |
|
|
||||
Jennifer Williams | Ymddiriedolwr | 24 May 2016 |
|
|
||||
Stephen Treharne | Ymddiriedolwr | 24 May 2016 |
|
|
||||
Sally-Ann White | Ymddiriedolwr | 26 April 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £134.68k | £177.23k | £162.45k | £111.67k | £173.46k | |
|
Cyfanswm gwariant | £85.04k | £137.62k | £152.54k | £140.95k | £147.12k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 29 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 29 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 12 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 12 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 16 Chwefror 2024 | 292 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 16 Chwefror 2024 | 292 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 27 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 27 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 24 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 24 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SOCIETY FORMED BY RESOLUTION 1824. SCHEME OF 9 NOVEMBER 1966. RULES AND REGULATIONS AS AMENDED 20 DECEMBER 1982, 28 JANUARY 1985, 24 JANUARY 1994, 20 JANUARY 1997, 6 JUNE 2000, 14 JANUARY 2003, 20 JANUARY 2005 AND 10 JANUARY 2008. as amended on 10 Jan 2025
Gwrthrychau elusennol
TO ASSIST BLUES, THEIR PARENTS, SPOUSES, WIDOWS, WIDOWERS, CHILDREN AND DEPENDANTS WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED, HARDSHIP OR DISTRESS BY WAY OF, OR TOWARDS THE PROVISION OF, ALL OR ANY OF THE FOLLOWING:- (A) ALLOWANCES, PECUNIARY OR OTHER GIFTS, GRANTS, INTEREST-FREE LOANS, ACCOMMODATION OR MATERIAL GOODS (B) GRANTS OR INTEREST-FREE LOANS FOR EDUCATIONAL PURPOSES OR FOR OTHER CAREER DEVELOPMENT PURPOSES FOR PERSONS WHO WERE EDUCATED AT CHRIST'S HOSPITAL (C) SUPPORT GRANTS FOR TRAVELLING OR OTHER PURPOSES FOR PUPILS AT CHRIST'S HOSPITAL, AND ASSISTANCE TO ENABLE THEM TO PARTICIPATE IN ACTIVATES OF A SPORTING, CULTURAL OR ACADEMIC NATURE (D) GRANTS OR INTEREST-FREE LOANS TO ENABLE PERSONS EDUCATED AT CHRIST'S HOSPITAL TO UNDERTAKE PROJECTS OF A LIMITED PERIOD THAT ARE LIKELY TO ASSIST IN THEIR CAREER OR PERSONAL DEVELOPMENT (E) FUNDS TO ENABLE CHILDREN TO BE EDUCATED AT CHRIST'S HOSPITAL WHO ARE CLOSE RELATIONS OR DEPENDANTS OF A PERSON WHO WAS EDUCATED AT CHRIST'S HOSPITAL
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE COUNTING HOUSE
CHRISTS HOSPITAL
HORSHAM
RH13 0YP
- Ffôn:
- 01403247418
- E-bost:
- julie@bluessupportingblues.net
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window