Dogfen lywodraethu FELLOWSHIP OF RECONCILIATION (FOR)
Rhif yr elusen: 207822
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 01 JAN 1914 AS AMENDED ON 01 MAY 1955 AS AMENDED ON 01 MAY 1974 AS AMENDED ON 09 APR 1994 AS AMENDED ON 22 JUL 1995 AS AMENDED ON 18 FEB 2017
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF RELIGION, THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND ANY OTHER CHARITABLE PURPOSES IN ACCORDANCE WITH THE 1914 BASIS (SEE APPENDIX 1)
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NATIONAL
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.