Hanes ariannol THE ROYAL SOCIETY FOR THE PREVENTION OF ACCIDENTS
Rhif yr elusen: 207823
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.20m | £8.74m | £6.09m | £7.06m | £9.07m | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.30m | £8.84m | £6.21m | £7.13m | £8.54m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £891.00k | £578.00k | N/A | N/A | £1.60m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £103.00k | £105.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £1.29m | £1.51m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £9.12m | £8.65m | £5.64m | £5.60m | £7.39m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £67.00k | £80.00k | £49.00k | £54.00k | £68.00k | |
|
Incwm - Arall | £15.00k | £14.00k | £401.00k | £7.00k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £9.27m | £8.82m | £6.17m | £6.37m | £7.56m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £25.00k | £26.00k | £28.00k | £765.00k | £979.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £35.82k | £29.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £25.00k | £26.00k | £28.00k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £13.00k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.