ymddiriedolwyr THE ROYAL SOCIETY FOR THE PREVENTION OF ACCIDENTS
Rhif yr elusen: 207823
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Michael Watson | Ymddiriedolwr | 19 April 2023 |
|
|
||||
Kizzy Augustin | Ymddiriedolwr | 19 April 2023 |
|
|
||||
Brian Johnson | Ymddiriedolwr | 31 March 2023 |
|
|
||||
Anne Rosemary Clark | Ymddiriedolwr | 26 November 2021 |
|
|
||||
Sarah Jones | Ymddiriedolwr | 26 March 2021 |
|
|
||||
Stephen Alexander Kirk | Ymddiriedolwr | 13 September 2019 |
|
|||||
Graham Parker | Ymddiriedolwr | 09 November 2018 |
|
|
||||
Jocelyn McNulty | Ymddiriedolwr | 12 November 2013 |
|
|
||||
MICHAEL DAVID PARKER CBE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.