Dogfen lywodraethu VILLAGE HALL (RINGMER)
Rhif yr elusen: 207885
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
SCHEME OF THE CHARITY COMMISSIONERS DATED 21 JUNE 1960, ORDER DATED 10 JUNE 2005 AND RESOLUTION DATED 28 NOVEMBER 2005, 31 MARCH 2008 AND 25 JANUARY 2010.
Gwrthrychau elusennol
FOR THE USE OF THE VICAR OF RINGMER ON SUNDAYS, CHRISTMAS DAY & GOOD FRIDAY & SUBJECT THERETO FOR THE PURPOSES OF A VILLAGE HALL FOR THE USE OF THE INHABITANT'S WITHOUT DISTINCTION OF SEX OR POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
PARISH OF RINGMER.
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.