ymddiriedolwyr VILLAGE HALL (RINGMER)
Rhif yr elusen: 207885
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marisa Ann Hayes | Cadeirydd | 25 April 2021 |
|
|
||||
Keith Phillips | Ymddiriedolwr | 24 April 2024 |
|
|
||||
Malcolm Hart | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|
||||
Rev David Bouskill | Ymddiriedolwr | 12 April 2022 |
|
|
||||
TERESA SUTTON | Ymddiriedolwr | 12 April 2022 |
|
|
||||
Neil Graham Thornicroft | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|
||||
ROBERT CAMPBELL MORRISON | Ymddiriedolwr | 26 June 2013 |
|
|
||||
MARTIN WHITLOCK | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ELISABETH ANNE OWEN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ALAN WEST | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARK CROASDALE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.