Hanes ariannol THE LEAGUE OF FRIENDS OF THE BEXHILL HOSPITAL
Rhif yr elusen: 207886
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2012 | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 31/12/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £186.48k | £330.69k | £1.26m | £460.19k | £806.01k | |
|
Cyfanswm gwariant | £59.46k | £371.12k | £676.68k | £60.30k | £223.70k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £1.17m | N/A | £726.63k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £22.55k | N/A | £22.75k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £69.41k | N/A | £56.64k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £1.16m | N/A | £668.07k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £663.88k | N/A | £213.97k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | £9.73k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £3.67k | N/A | £10.22k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £648.93k | N/A | £199.96k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.