Hanes ariannol MARIE CURIE
Rhif yr elusen: 207994
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £156.73m | £165.60m | £170.62m | £165.84m | £167.25m | |
|
Cyfanswm gwariant | £152.74m | £157.01m | £145.35m | £154.22m | £175.91m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £46.65m | £49.28m | £55.40m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £22.70m | £7.60m | £62.02k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £95.91m | £102.36m | £90.10m | £93.35m | £97.29m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £17.48m | £16.36m | £5.25m | £13.81m | £17.15m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £41.85m | £45.13m | £73.56m | £57.65m | £51.11m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.16m | £1.40m | £954.00k | £998.00k | £1.40m | |
|
Incwm - Arall | £326.00k | £342.00k | £152.00k | £26.00k | £312.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £33.82m | £42.57m | £30.09m | £38.81m | £43.96m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £103.42m | £103.66m | £105.35m | £111.65m | £126.72m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £49.32m | £35.21m | £40.00m | £42.57m | £49.19m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £500.00k | £711.00k | £750.00k | £771.00k | £677.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.65m | £1.68m | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £331.00k | £363.00k | £410.00k | £353.00k | £301.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £18.14m | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.