UNIVERSITIES FEDERATION FOR ANIMAL WELFARE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
UFAW IS AN INTERNATIONALLY RECOGNISED, INDEPENDENT, SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL ANIMAL WELFARE CHARITY. THE ORGANISATION IS CONCERNED WITH PROMOTING HIGH STANDARDS OF WELFARE FOR FARM, COMPANION, LABORATORY AND CAPTIVE WILD ANIMALS, AND FOR THOSE ANIMALS WITH WHICH WE INTERACT IN THE WILD.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£525,017
Roddion a chymynroddion | £238.01k | |
Weithgareddau elusennol | £96.39k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £190.61k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£658,683
Codi arian | £67.44k | |
Weithgareddau elusennol | £591.25k | |
Arall | £0 |
£287,552 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £67.44k | |
Gwariant elusennol | £591.25k |
Codi arian a Arall Gwariant | £67.44k | |
Gwariant elusennol | £591.25k | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £153.89k |
Pobl

8 Gweithwyr
13 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 2 |
£70k i £80k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anifeiliaid
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
- Ariannin
- Awstralia
- Awstria
- Bangladesh
- Brasil
- Canada
- Cenia
- Chile
- Gwlad Belg
- India
- Israel
- Norwy
- Portiwgal
- Seland Newydd
- Sri Lanka
- Sweden
- Uganda
- Unol Daleithiau
- Yr Eidal
Llywodraethu
- 28 Chwefror 1992: Cofrestrwyd
- 18 Tachwedd 2004: Tynnwyd (WEDI'I CHOFRESTRU AR GAM)
- U F A W (Enw gwaith)
- THE UNIVERSITIES FEDERATION FOR ANIMAL WELFARE (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Dr Emily Craven | Ymddiriedolwr | 16 November 2022 |
|
|||
Emma-Louise Singh | Ymddiriedolwr | 16 November 2022 |
|
|||
Paula Junqueira | Ymddiriedolwr | 16 November 2022 |
|
|||
Dr Dorothy Elizabeth Fairlie McKeegan | Ymddiriedolwr | 16 November 2022 |
|
|||
Jane Downes | Ymddiriedolwr | 07 November 2022 |
|
|||
Alison Enticknap | Ymddiriedolwr | 16 October 2019 |
|
|||
Dr Siobhan Abeysinghe | Ymddiriedolwr | 17 October 2018 |
|
|||
Dr Ingrid Anna Olsson | Ymddiriedolwr | 19 October 2016 |
|
|||
DR DAVID RICHARD SARGAN MA | Ymddiriedolwr | 20 December 2012 |
|
|||
CORRIE LYNDIS MCCANN | Ymddiriedolwr | 27 October 2011 |
|
|||
PROFESSOR RICHARD MARK BENNETT | Ymddiriedolwr |
|
||||
DAVID GEORGE PRITCHARD | Ymddiriedolwr |
|
||||
MICHAEL JOHN RADFORD OBE LLB | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £506.47k | £426.99k | £383.33k | £422.52k | £525.02k | |
|
Cyfanswm gwariant | £734.33k | £566.31k | £642.93k | £638.09k | £658.68k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £146.31k | N/A | N/A | N/A | £238.01k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £142.97k | N/A | N/A | N/A | £96.39k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £217.19k | N/A | N/A | N/A | £190.61k | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £67.49k | N/A | N/A | N/A | £209.44k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £630.84k | N/A | N/A | N/A | £591.25k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £103.49k | N/A | N/A | N/A | £67.44k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £199.39k | N/A | N/A | N/A | £4.54k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £68.79k | N/A | N/A | N/A | £15.43k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £42.59k | N/A | N/A | N/A | £39.88k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £414.76k | N/A | N/A | N/A | £386.76k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £6.74m | N/A | N/A | N/A | £7.61m | |
|
Cyfanswm asedau | £312.74k | N/A | N/A | N/A | £497.57k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £126.74k | N/A | N/A | N/A | £145.78k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 26 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 26 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 20 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 20 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 26 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 26 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 14 MARCH 1957 AS AMENDED 14 MARCH 1977 AND 24 OCTOBER 1995 AND 11 OCTOBER 2000 AND 5 OCTOBER 2004 as amended on 16 Nov 2022
Gwrthrychau elusennol
(1). TO PREVENT CRUELTY AND PROMOTE HUMANE BEHAVIOUR TOWARDS ALL ANIMALS WHETHER DOMESTIC OR WILD, IN THE UNITED KINGDOM OR ABROAD, SO AS TO REDUCE OR ELIMINATE PAIN, FEAR, SUFFERING, DISTRESS OR LASTING HARM INFLICTED UPON THEM BY HUMANS, AND IN PURSUANCE OF THIS AIM TO ENLIST THE ENERGIES OF MEMBERS OF UNIVERSITIES, PROFESSIONAL MEN AND WOMEN AND ALL OTHERS WHO WORK WITH, ARE RESPONSIBLE FOR, OR THE CARE OF ANIMALS. (2). TO ENCOURAGE AND PROMOTE, THROUGH THE PROCESS OF EDUCATION, GOOD MANAGEMENT AND HUSBANDRY PRACTICES WHEREBY THE NEEDS OF ANIMALS ARE PROPERLY UNDERSTOOD AND MET, AND, IN ADVANCEMENT THEREOF, TO CONTRIBUTE TO THE STORE OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE BY FUNDING AND ENGAGING IN ANIMAL WELFARE RESEARCH AND BY PUBLISHING THE RESULTS THEREOF.
Maes buddion
NATIONAL AND OVERSEAS
Elusennau cysylltiedig
- 28 Chwefror 1992 : Cofrestrwyd
- 18 Tachwedd 2004 : Tynnwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Universities Federation for Animal
WELFARE
The Old School
Brewhouse Hill
Wheathampstead
ST. ALBA
- Ffôn:
- 01582831818
- E-bost:
- ufaw@ufaw.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window