ymddiriedolwyr UNIVERSITIES FEDERATION FOR ANIMAL WELFARE
Rhif yr elusen: 207996
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MICHAEL JOHN RADFORD OBE LLB | Cadeirydd |
|
||||||
Dr Emily Craven | Ymddiriedolwr | 16 November 2022 |
|
|||||
Emma-Louise Singh | Ymddiriedolwr | 16 November 2022 |
|
|||||
Paula Junqueira | Ymddiriedolwr | 16 November 2022 |
|
|||||
Dr Dorothy Elizabeth Fairlie McKeegan | Ymddiriedolwr | 16 November 2022 |
|
|
||||
Alison Enticknap | Ymddiriedolwr | 16 October 2019 |
|
|
||||
Dr SIOBHAN ABEYESINGHE | Ymddiriedolwr | 17 October 2018 |
|
|
||||
Dr Jane Morag Downes | Ymddiriedolwr | 07 November 2017 |
|
|
||||
Anna Olsson | Ymddiriedolwr | 19 October 2016 |
|
|
||||
Dr DAVID SARGAN | Ymddiriedolwr | 20 December 2012 |
|
|
||||
CORRIE LYNDIS MCCANN | Ymddiriedolwr | 27 October 2011 |
|
|||||
PROFESSOR RICHARD MARK BENNETT | Ymddiriedolwr |
|
||||||
DAVID GEORGE PRITCHARD | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.