Y Gofrestr Elusennau - Y Comisiwn Elusennau ANN A WHEADON
Rhif yr elusen: 247348-5
Elusen gysylltiedig
Dogfen lywodraethu
SCHEME OF 21.1.1896. AS VARIED BY SCHEME OF 4.7.1911., 20.1.1943., 1.11.1965. AND 26.8.1986 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 12.11.2013.
Gwrthrychau elusennol
THE MAINTENANCE AND UPKEEP OF ALMHOUSES FOR THE BENEFIT OF POOR PERSONS OF GOOD CHARACTER WHO ARE NOT LESS THAN 55 YEARS OF AGE WHO ARE RESIDENT IN THE ANCIENT PARISHES OF CREWKERNE AND MISTERTON, AND THE PARISH OF WEST CREWKERNE.
Maes buddion
SEE OBJECTS
Hanes cofrestru
- 29 Mehefin 1966: Cofrestrwyd
Enwau eraill
Dim enwau eraill
Mae'r elusen hon yn elusen gysylltiedig â
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.