ymddiriedolwyr THE ORDER OF THE BRITISH EMPIRE CHAPEL FUND
Rhif yr elusen: 208077
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Andrew Tremlett | Ymddiriedolwr | 02 September 2022 |
|
|||||||
Dr Simon Case CVO | Ymddiriedolwr | 09 September 2020 |
|
|
||||||
Lieutenant Colonel Stephen O'Neil Segrave | Ymddiriedolwr | 11 January 2019 |
|
|||||||
Dame Sarah Elisabeth Mullally DBE | Ymddiriedolwr | 08 March 2018 |
|
|
||||||
LIEUTENANT GENERAL SIR ROBERT HENRY GERVASE FULTON KBE | Ymddiriedolwr | 07 August 2015 |
|
|
||||||
DAME AMELIA FAWCETT DBE | Ymddiriedolwr | 09 December 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.