ymddiriedolwyr Cruse Bereavement Support
Rhif yr elusen: 208078
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sir Anthony Hawkhead | Cadeirydd | 03 September 2019 |
|
|
||||
Kate Mozzicarelli | Ymddiriedolwr | 14 March 2024 |
|
|
||||
Mabinty Esho | Ymddiriedolwr | 24 August 2023 |
|
|
||||
Juliet Claire Armstrong | Ymddiriedolwr | 24 August 2023 |
|
|
||||
Vijay Kumar Punjabhai Patel | Ymddiriedolwr | 15 June 2023 |
|
|
||||
Elizabeth Anne CRussell | Ymddiriedolwr | 15 June 2023 |
|
|
||||
Mary Walsh | Ymddiriedolwr | 10 March 2022 |
|
|
||||
Angela Gannon | Ymddiriedolwr | 15 February 2021 |
|
|
||||
Lei Wei | Ymddiriedolwr | 10 December 2020 |
|
|
||||
Gerard Charles Jacques | Ymddiriedolwr | 10 December 2020 |
|
|
||||
Maureen Bradley | Ymddiriedolwr | 26 February 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.