Ymddiriedolwyr FETHERSTONHAUGH RELIEF IN SICKNESS CHARITY

Rhif yr elusen: 208200
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

10 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
PAUL BRAMFITT Ymddiriedolwr 19 November 2024
HARTING WAR MEMORIAL PLAYING FIELD
Derbyniwyd: Ar amser
WARREN AND WEAVER RELIEF IN NEED CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Simon Holland Ymddiriedolwr 12 November 2024
WARREN AND WEAVER RELIEF IN NEED CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Beverley Albery Ymddiriedolwr 13 September 2022
WARREN AND WEAVER RELIEF IN NEED CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Emma Jane Overend Ymddiriedolwr 13 September 2022
WARREN AND WEAVER RELIEF IN NEED CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Linda Huggett Ymddiriedolwr 13 September 2022
WARREN AND WEAVER RELIEF IN NEED CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
HARTING CONGREGATIONAL CHURCH
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 184 diwrnod
Hatti Cossart Ymddiriedolwr 12 March 2019
Dim ar gofnod
Steve Walker Ymddiriedolwr 12 March 2019
WARREN AND WEAVER RELIEF IN NEED CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Pauline Mary Barnfield Ymddiriedolwr 08 April 2013
Dim ar gofnod
MRS JANE HEALEY Ymddiriedolwr
WARREN AND WEAVER RELIEF IN NEED CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
ELIZABETH ANN LAWRENCE Ymddiriedolwr
WARREN AND WEAVER RELIEF IN NEED CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser