THE MOUNT EVEREST FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Foundation's primary object is to provide grants and recognition to assist particularly deserving expeditions for the exploration of, and scientific work in, the mountain regions of the world.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 22 Medi 1962: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rebecca Stephens | Cadeirydd | 23 November 2023 |
|
|
||||
Dr Tom Kenneth Roger Matthews | Ymddiriedolwr | 27 March 2025 |
|
|
||||
Adele Long | Ymddiriedolwr | 21 March 2024 |
|
|
||||
Malcolm Neal Bass | Ymddiriedolwr | 21 March 2024 |
|
|
||||
John da Silva | Ymddiriedolwr | 26 March 2020 |
|
|
||||
Professor Jemma Wadham | Ymddiriedolwr | 26 March 2020 |
|
|
||||
Dr Grace Hurford | Ymddiriedolwr | 26 March 2020 |
|
|
||||
Dr Poshendra Satyal | Ymddiriedolwr | 19 November 2019 |
|
|
||||
Richard COATSWORTH | Ymddiriedolwr | 29 November 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £174.40k | £62.70k | £62.01k | £67.20k | £99.40k | |
|
Cyfanswm gwariant | £24.50k | £89.80k | £114.33k | £98.90k | £167.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 02 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 02 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 14 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 14 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 17 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 17 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 01 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 01 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 10 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 10 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 28TH JANUARY 1955 AND AMENDED 11TH JUNE 1974 as amended on 23 Nov 2023 as amended on 23 Nov 2023 as amended on 23 Nov 2023
Gwrthrychau elusennol
TO ENCOURAGE OR SUPPORT EXPEDITIONS FOR THE EXPLORATION OF THE MOUNTAIN REGIONS OF THE EARTH. (FOR FURTHER DETAILS SEE CLAUSE 3 OF MEMORANDUM).
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
76 Ingersley Vale
Bollington
MACCLESFIELD
Cheshire
SK10 5BP
- Ffôn:
- 01625574809
- E-bost:
- coatsworthra@gmail.com
- Gwefan:
-
mef.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window