CORYTON ALMSHOUSES

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity owns 4 one-bedroom cottages which are let at a discounted rent to retired, local residents.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Llety/tai
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Hampshire
Llywodraethu
- 23 Gorffennaf 1962: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Crick | Cadeirydd | 30 May 2019 |
|
|
||||
Susan Marriott | Ymddiriedolwr | 21 June 2023 |
|
|
||||
Clayre Shona Williams | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £17.83k | £17.59k | £14.72k | £17.70k | £19.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.23k | £7.44k | £16.27k | £21.10k | £64.02k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 31 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 22 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 21 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 14 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 28 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 02 AUG 1939 AS AMENDED BY SCHEME DATED 14 APR 1966 AS AMENDED BY SCHEME DATED 16 JAN 1976 AS AMENDED BY DEED DATED 14 MAY 2023
Gwrthrychau elusennol
1. THE CHARITY IS ESTABLISHED TO PROVIDE ALMSHOUSES FOR PERSONS IN NEED, HARDSHIP OR DISTRESS OF EITHER GENDER USUALLY OR MAINLY RESIDENT IN ANY OF THE PARISHES OF LISS, GREATHAM OR HAWKLEY WITH NO REGARD TO THEIR RELIGIOUS OR POLITICAL OPINIONS AND PREFERABLY THOSE WHO HAVE WORKED IN SOME AGRICULTURAL OR RELATED OCCUPATION AND/OR HUSBANDS OR WIVES OR WIDOWS OR WIDOWERS OF SUCH PERSONS; AND SO FAR AS REASONABLY POSSIBLE SUCH PERSONS SHALL NOT BE UNDER THE AGE OF SIXTY. 2. TO PROVIDE AN EXTRAORDINARY REPAIR FUND. 3. RESIDUE FOR THE BENEFIT OF ALMSPEOPLE.
Maes buddion
PARISHES OF LISS, GREATHAM AND HAWKLEY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Coryton Almshouses
Farnham Road
LISS
Hampshire
GU33 6JU
- Ffôn:
- 01730000000
- E-bost:
- info@corytonalmshouses.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window