Hanes ariannol THE LEAGUE OF WORTHING HOSPITALS AND COMMUNITY FRIENDS
Rhif yr elusen: 208291
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £613.14k | £498.22k | £500.02k | £449.50k | £552.62k | |
|
Cyfanswm gwariant | £924.58k | £581.42k | £482.25k | £420.53k | £535.08k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £11.88k | £13.60k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £35.43k | N/A | £138.27k | N/A | £20.69k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £574.73k | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | N/A | £361.75k | N/A | £527.13k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | £19.26k | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.44k | N/A | £5 | N/A | £4.80k | |
|
Incwm - Arall | £535 | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | £118.34k | N/A | £8.48k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £388.86k | N/A | £122.36k | N/A | £61.02k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £533.53k | N/A | £0 | N/A | £474.06k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £11.42k | N/A | £15.73k | N/A | £14.66k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £375.58k | N/A | £106.63k | N/A | £44.08k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £1.86k | N/A | £0 | N/A | £1.69k | |
|
Gwariant - Arall | £2.19k | N/A | £359.89k | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.