ymddiriedolwyr HUNDRED ACRE COMMON CHARITY
Rhif yr elusen: 208301
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAN JOHN MUNRO CABLE | Ymddiriedolwr | 12 February 2013 |
|
|
||||||
Barrie Wiles | Ymddiriedolwr | 15 November 2022 |
|
|
||||||
DEREK ROBERT FORSYTH BARNES | Ymddiriedolwr | 11 February 2019 |
|
|||||||
JANET ANNE BRADSHAW | Ymddiriedolwr | 08 February 2017 |
|
|
||||||
Susan Ann Cooke | Ymddiriedolwr | 09 November 2016 |
|
|||||||
Francis Ernest Daymond | Ymddiriedolwr | 01 May 2013 |
|
|
||||||
ROBIN ARTHUR PEGG | Ymddiriedolwr | 09 April 2013 |
|
|
||||||
Raymond Michael Hudson | Ymddiriedolwr | 12 February 2013 |
|
|||||||
DEAN MICHAEL HARNWELL | Ymddiriedolwr | 12 February 2013 |
|
|
||||||
COLIN TALBOT SAMPSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.