CHARITY OF ELIZABETH MORLEY
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Nid oes gwybodaeth ar gael am weithgareddau'r elusen.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 November 2004
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Swydd Gaergrawnt
Llywodraethu
- 28 Gorffennaf 2006: y trosglwyddwyd cronfeydd i 202634 LAND AND POSSESSIONS OF THE POOR OF ELY OTHERWISE ...
- 25 Gorffennaf 1962: Cofrestrwyd
- 28 Gorffennaf 2006: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (S.74))
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/11/2004 | ||
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £89 | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Tachwedd 2005 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 01 Tachwedd 2005 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Tachwedd 2004 | 11 Awst 2005 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Tachwedd 2004 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF THE 21ST NOVEMBER 1972 AS MODIFIED BY RESOLUTION SIGNED 25TH SEPTEMBER 1989 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 9 AUGUST 2005 PASSED UNDER SECTION 74(2)(A) OF THE CHARITIES ACT 1993
Gwrthrychau elusennol
1. TO RELIEVE EITHER GENERALLY OR INDIVIDUALLY PERSONS RESIDENT IN THE URBAN DISTRICT OF THE CITY OF ELY WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED HARDSHIP OR DISTRESS. 2. SUBJECT AS AFORESAID THE SAID INCOME SHALL BE APPLIED FOR SUCH CHARITABLE PURPOSES FOR THE GENERAL BENEFIT OF THE INHABITANTS OF THE AREA OF THE FORMER URBAN DISTRICT OF THE CITY OF ELY AS THE GOVERNORS THINK FIT.
Maes buddion
URBAN DISTRICT OF THE CITY OF ELY
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window