ymddiriedolwyr GISLINGHAM UNITED CHARITY
Rhif yr elusen: 208340
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julie Claire Bell | Cadeirydd | 26 May 2023 |
|
|||||
Vikki Gant | Ymddiriedolwr | 19 January 2024 |
|
|
||||
Peter Adams | Ymddiriedolwr | 21 July 2023 |
|
|
||||
Chris Pitt | Ymddiriedolwr | 26 May 2023 |
|
|
||||
Paul Smith | Ymddiriedolwr | 15 July 2022 |
|
|
||||
Sheila Bailey | Ymddiriedolwr | 19 November 2021 |
|
|
||||
Robert Kempster Gray | Ymddiriedolwr | 20 November 2020 |
|
|
||||
Linda Pettit | Ymddiriedolwr | 27 October 2020 |
|
|
||||
Terence Roy Williams | Ymddiriedolwr | 30 September 2020 |
|
|
||||
REVEREND DOCTOR ALAN HARDING | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.