Hanes ariannol 4TH QUEENS OWN HUSSARS REGIMENTAL ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 208432
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2008 | 05/04/2009 | 05/04/2010 | 05/04/2011 | 05/04/2012 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.78k | £8.04k | £7.45k | £7.17k | £7.44k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.36k | £8.22k | £5.11k | £4.61k | £4.10k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.