ymddiriedolwyr THE COBTREE CHARITY TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 208455
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sandra Frances Knatchbull | Cadeirydd | 16 July 2017 |
|
|
||||||
Mark Christopher Essex | Ymddiriedolwr | 24 January 2022 |
|
|
||||||
Kevin Andrew Moule | Ymddiriedolwr | 19 April 2021 |
|
|||||||
MICHAEL STARTUP | Ymddiriedolwr | 19 October 2015 |
|
|||||||
Stefan Jordan | Ymddiriedolwr | 19 October 2015 |
|
|
||||||
Mike Sharp | Ymddiriedolwr | 19 October 2015 |
|
|
||||||
Stephen Beck | Ymddiriedolwr | 14 July 2014 |
|
|
||||||
LAWRENCE JOHN MARTIN | Ymddiriedolwr | 06 July 1998 |
|
|
||||||
DAVID THOMAS BANNING WIGG | Ymddiriedolwr | 06 July 1998 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.