Hanes ariannol ST MARY NEWINGTON, UNITED CHARITIES

Rhif yr elusen: 208502
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009
Cyfanswm Incwm Gros £175.97k £180.84k £191.80k £207.52k £189.62k
Cyfanswm gwariant £219.54k £229.92k £219.32k £259.26k £187.68k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A