ymddiriedolwyr THE CHILDREN'S FAMILY TRUST
Rhif yr elusen: 208607
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ian Andrew Brazier | Ymddiriedolwr | 09 November 2020 |
|
|
||||
Tom Gormley | Ymddiriedolwr | 06 February 2019 |
|
|
||||
Margaret Hine | Ymddiriedolwr | 29 April 2015 |
|
|
||||
DALE WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 23 September 2013 |
|
|
||||
Dr VALERIE WIGFALL | Ymddiriedolwr | 07 November 2012 |
|
|
||||
ALECIA FORREST-OLIVER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
NICHOLAS ANTHONY HARRISON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.