Hanes ariannol PRS Members' Fund
Rhif yr elusen: 208671
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.29m | £931.00k | £821.00k | £1.05m | £816.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £746.00k | £742.00k | £707.00k | £797.00k | £835.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.03m | £632.00k | £534.00k | £727.00k | £450.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £262.00k | £299.00k | £287.00k | £318.00k | £366.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £724.00k | £179.00k | £213.00k | £0 | £57.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £554.00k | £510.00k | £562.00k | £640.00k | £672.00k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £145.00k | £157.00k | £163.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £60.00k | £78.00k | £90.00k | £29.10k | £33.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £452.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £50.00k | £54.00k | £57.00k | £65.00k | £67.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.