THE BRITISH SCHOOL AT ATHENS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Founded in 1886, the BSA is a UK-registered charity and is one of a network of British International Research Institutes (BIRI) that receive annual funding from the British Academy. The BSA exists to promote research of international excellence in all disciplines pertaining to Greek lands, from fine art to archaeometry and in all periods to modern times.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Cyfanswm incwm:
£1,712,971
Roddion a chymynroddion | £232.68k | |
Weithgareddau elusennol | £297.94k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £108.91k | |
Arall | £1.07m |
Cyfanswm gwariant:
£1,882,830
Codi arian | £109.86k | |
Weithgareddau elusennol | £1.77m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £109.86k | |
Gwariant elusennol | £1.77m |
Pobl

28 Gweithwyr
13 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£120k i £130k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Llundain Fwyaf
- Groeg
Llywodraethu
- 22 Medi 1962: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor Roderick Beaton | Cadeirydd | 08 February 2022 |
|
|
||||
Kate Smith | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
Dr Victoria McGuinness | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
Professor Violetta Hionidou | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||
Sarah Green | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||
Nefeli Piree Iliou | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||
Dr Colin Macdonald | Ymddiriedolwr | 01 April 2021 |
|
|
||||
Dr J Lesley Fitton | Ymddiriedolwr | 01 April 2021 |
|
|
||||
Robert Pitt | Ymddiriedolwr | 04 February 2020 |
|
|
||||
Phillipe Camu | Ymddiriedolwr | 22 October 2019 |
|
|
||||
PROFESSOR ROBIN OSBORNE | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|||||
PROF DAVID WILLIAM HOLTON | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
||||
SIR ADAM NICHOLAS RIDLEY | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.59m | £1.49m | £1.24m | £3.83m | £1.71m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.61m | £1.35m | £1.60m | £1.80m | £1.88m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.08m | £1.20m | £960.02k | £160.20k | £232.68k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £269.35k | £135.58k | £162.34k | £261.82k | £297.94k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £38.51k | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £242.54k | £158.60k | £118.36k | £85.24k | £108.91k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £3.36m | £1.07m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £10.00k | £20.00k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.53m | £1.28m | £1.51m | £1.71m | £1.77m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £79.11k | £70.45k | £85.25k | £87.93k | £109.86k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £90.70k | £0 | £0 | £116.10k | £100.41k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £20.79k | £36.97k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £98.58k | £81.16k | £152.88k | £88.84k | £77.27k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £4.11m | £4.68m | £4.50m | £4.47m | £6.59m | |
|
Cyfanswm asedau | £353.55k | £552.43k | £307.00k | £2.37m | £446.52k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | -£85.07k | -£52.76k | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £554.86k | £547.38k | £531.62k | £478.67k | £476.65k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 05 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | 05 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 04 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | 04 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 03 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | 03 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 04 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | 04 Chwefror 2021 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
RULES ADOPTED 03/02/1998 AS AMENDED ON 11/02/2003 AS AMENDED ON 18/06/2009 AS AMENDED ON 12/02/2013 as amended on 06 Feb 2024
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE STUDY OF GREECE IN ALL ITS ASPECTS. TO PROVIDE FACILITIES FOR THOSE ENGAGED IN RESEARCH INTO THE ANTHROPOLOGY, ARCHAEOLOGY, ARCHAEOMETRY, ARCHITECTURE, ART, ENVIRONMENT, GEOGRAPHY, HISTORY, LANGUAGE, LITERATURE, RELIGION AND TOPOGRAPHY OF GREECE IN ALL PERIODS TO MODERN TIMES.
Maes buddion
NOT DEFINED
Elusennau cysylltiedig
- 22 Medi 1962 : Cofrestrwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
BRITISH ACADEMY
10 CARLTON HOUSE TERRACE
LONDON
SW1Y 5AH
- Ffôn:
- 0207 969 5315
- E-bost:
- bsa@britac.ac.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window