ACTION MEDICAL RESEARCH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Action Medical Research is a charity whose objects are to promote medical research into the prevention, management and cure of disabling diseases and conditions. We are a UK-wide charity saving and changing children's lives through medical research. We fund a broad range of cutting-edge medical research most likely to deliver real benefit to babies, children and young people.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Cyfanswm incwm:
£7,986,085
Roddion a chymynroddion | £6.92m | |
Weithgareddau elusennol | £929.70k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £135.13k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£7,974,454
Codi arian | £4.31m | |
Weithgareddau elusennol | £3.66m | |
Arall | £0 |
-£802,708 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £929,702 o 1 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £4.31m | |
Gwariant elusennol | £3.66m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £11.63k |
Pobl

49 Gweithwyr
10 Ymddiriedolwyr
550 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 2 |
£70k i £80k | 1 |
£80k i £90k | 1 |
£100k i £110k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 21 Awst 1992: Cofrestrwyd
- ACTION FOR THE CRIPPLED CHILD (Enw blaenorol)
- ACTION RESEARCH (Enw blaenorol)
- ACTION RESEARCH FOR THE CRIPPLED CHILD (Enw blaenorol)
- ARCC (Enw blaenorol)
- NATIONAL FUND FOR POLIOMYELITIS RESEARCH (Enw blaenorol)
- NATIONAL FUND FOR RESEARCH INTO POLIOMYELITIS AND OTHER CRIPPLING DISEASES (Enw blaenorol)
- THE NATIONAL FUND FOR RESEARCH INTO CRIPPLING DISEASES (KNOWN AS ACTION RESEARCH) (Enw blaenorol)
- THE POLIO RESEARCH FUND (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luke George Batchelor Bordewich | Cadeirydd | 05 January 2015 |
|
|
||||
Bhavin Patel | Ymddiriedolwr | 01 January 2025 |
|
|
||||
CLARE JOANNA ELIZABETH FERGUSON | Ymddiriedolwr | 20 July 2023 |
|
|
||||
Professor Stephanie Schorge | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||
Karen Ann Last | Ymddiriedolwr | 13 November 2019 |
|
|||||
Richard Jonathan Stoneham-Buck | Ymddiriedolwr | 24 April 2019 |
|
|
||||
Professor David Henry Rowitch | Ymddiriedolwr | 01 October 2018 |
|
|
||||
Kathy Lynn Harvey | Ymddiriedolwr | 25 April 2018 |
|
|
||||
Richard Duncan Wild | Ymddiriedolwr | 15 November 2017 |
|
|
||||
Professor David Edwards | Ymddiriedolwr | 19 January 2016 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.61m | £3.60m | £4.45m | £6.11m | £7.99m | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.23m | £4.69m | £5.34m | £7.22m | £7.97m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £151.70k | £4.29k | £467.78k | £929.70k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £5.50m | £3.40m | £4.33m | £5.54m | £6.92m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £467.78k | £929.70k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £114.80k | £43.64k | £123.15k | £103.93k | £135.13k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £151.70k | £4.29k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £407.76k | £300.24k | £276.88k | £195.11k | £486.19k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.35m | £2.59m | £2.78m | £3.65m | £3.66m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.89m | £2.11m | £2.56m | £3.58m | £4.31m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £101.99k | £18.54k | £0 | £0 | £25.38k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £2.25m | £1.56m | £1.76m | £2.55m | £2.56m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £116.88k | £118.76k | £134.08k | £134.54k | £119.12k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £310.55k | £294.51k | £302.27k | £282.52k | £60.01k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £11.66m | £11.95m | £12.50m | £12.11m | £12.80m | |
|
Cyfanswm asedau | £1.38m | £1.52m | £1.19m | £1.68m | £2.56m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £7.30m | £7.12m | £7.18m | £7.53m | £7.53m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 23 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 23 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 15 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 15 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 17 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 17 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 30 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 30 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 17 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 17 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 12 MAY 1955 AS AMENDED 8 DECEMBER 1959, 7 AUGUST 1990, 10 JULY 1996 AND 7 JULY 1999, AND 30 OCTOBER 2007 as amended on 17 Jun 2022
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE, ENCOURAGE, MAINTAIN, IMPROVE AND ADVANCE RESEARCH INTO THE PREVENTION, CURE, MANAGEMENT AND ALLEVIATION OF DISABLING DISEASES AND CONDITIONS PROVIDED THAT THE USEFUL RESULTS OF SUCH RESEARCH SHALL BE DISSEMINATED FOR THE PUBLIC BENEFIT.
Maes buddion
NOT DEFINED
Elusennau cysylltiedig
- 21 Awst 1992 : Cofrestrwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Action Medical Research
5th Floor
167-169 Great Portland Street
London
W1W 5PF
- Ffôn:
- 01403210406
- E-bost:
- info@action.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window