ymddiriedolwyr THE BENEVOLENT SOCIETY
Rhif yr elusen: 208722
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarah Jordan | Ymddiriedolwr | 07 March 2024 |
|
|||||
James Ansell | Ymddiriedolwr | 06 October 2022 |
|
|
||||
Meg Hawkins | Ymddiriedolwr | 06 October 2022 |
|
|
||||
Henrik Skouby | Ymddiriedolwr | 28 March 2019 |
|
|
||||
Gay Penfold | Ymddiriedolwr | 17 June 2014 |
|
|
||||
Gary Wroe | Ymddiriedolwr | 17 June 2014 |
|
|
||||
TOM GREEN | Ymddiriedolwr | 14 March 2012 |
|
|
||||
MARIE GERALDINE BRENNAN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.