WAR ON WANT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
War on Want fights poverty in developing countries in partnership and solidarity with people affected by globalisation. We campaign for human rights and against the root causes of global poverty, inequality and injustice.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£2,108,607
Roddion a chymynroddion | £919.84k | |
Weithgareddau elusennol | £1.15m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £15.51k | |
Arall | £25.68k |
Cyfanswm gwariant:
£2,476,867
Codi arian | £518.54k | |
Weithgareddau elusennol | £1.96m | |
Arall | £0 |
-£41,513 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £518.54k | |
Gwariant elusennol | £1.96m |
Pobl

24 Gweithwyr
11 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£70k i £80k | 1 |
£80k i £90k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Hackney
- Bangladesh
- Brasil
- Cenia
- Colombia
- De Affrica
- Hondwras
- Irac
- Malawi
- Mali
- Mosambic
- Nigeria
- Periw
- Sri Lanka
- Tiriogaethau Palesteina
- Tsieina
- Zambia
Llywodraethu
- 28 Mawrth 2019: y derbyniwyd cronfeydd gan 299008 THE PTC/WAR ON WANT UNION AID FUND
- 22 Medi 1962: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alia Al Ghussain | Cadeirydd | 23 June 2022 |
|
|
||||
Rajiv Menon | Ymddiriedolwr | 10 October 2024 |
|
|
||||
Wilfred Sullivan | Ymddiriedolwr | 10 October 2024 |
|
|
||||
Mike Cushman | Ymddiriedolwr | 26 May 2023 |
|
|
||||
Amber Williams | Ymddiriedolwr | 26 May 2023 |
|
|
||||
Norah Rosina O'Hare | Ymddiriedolwr | 26 May 2023 |
|
|
||||
SHABEN NISA BEGUM | Ymddiriedolwr | 26 May 2023 |
|
|
||||
Dr Stephen Mark Davies | Ymddiriedolwr | 23 June 2022 |
|
|
||||
Samantha Mason | Ymddiriedolwr | 18 April 2022 |
|
|
||||
Esther Giles | Ymddiriedolwr | 31 January 2022 |
|
|
||||
Mark David Luetchford | Ymddiriedolwr | 18 April 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.25m | £1.73m | £4.17m | £2.02m | £2.11m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.71m | £1.70m | £1.93m | £1.92m | £2.48m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.27m | £1.01m | £3.52m | £1.34m | £919.84k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £9.74k | £7.07k | £2.32k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £956.99k | £701.49k | £626.44k | £663.67k | £1.15m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £12.14k | £10.46k | £10.55k | £12.80k | £15.51k | |
|
Incwm - Arall | £13.70k | £0 | £0 | £0 | £25.68k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £446.74k | £246.23k | £2.35m | £430.93k | £174.62k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.28m | £1.32m | £1.54m | £1.54m | £1.96m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £432.58k | £383.63k | £392.69k | £377.72k | £518.54k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £40.27k | £21.14k | £14.68k | £21.68k | £36.37k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £8.82k | £8.97k | £10.10k | £8.80k | £8.47k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £752.80k | £723.72k | £693.09k | £675.76k | £647.28k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £563.63k | £673.68k | £677.26k | £607.42k | £609.14k | |
|
Cyfanswm asedau | £1.33m | £1.44m | £3.73m | £3.85m | £3.51m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £64.24k | £110.60k | £125.34k | £144.62k | £186.81k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 02 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 02 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 27 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 27 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 24 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 24 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 08/06/1959 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 19/02/1962 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 16/03/1965 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 30/04/1977 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 25/09/1988 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 16/06/2007 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 27/02/2010 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 22/03/2014 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 25 JUN 2021 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 02 AUG 2024
Gwrthrychau elusennol
1.TO RELIEVE GLOBAL POVERTY HOWEVER CAUSED THROUGH WORKING IN PARTNERSHIP WITH PEOPLE THROUGHOUT THE WORLD. 2.TO PROMOTE HUMAN RIGHTS (AS DEFINED IN THE UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS AND SUBSEQUENT UNITED NATIONS AND INTERNATIONAL LABOUR ORGANISATION CONVENTIONS AND DECLARATIONS) AND, IN PARTICULAR, SUCH HUMAN RIGHTS WHICH CONTRIBUTE TO THE RELIEF OF GLOBAL POVERTY BY ALL OR ANY OF THE FOLLOWING MEANS: MONITORING ABUSES OF HUMAN RIGHTS, RELIEVING NEED AMONG THE VICTIMS OF HUMAN RIGHTS ABUSE, PROMOTING RESPECT FOR HUMAN RIGHTS AMONG INDIVIDUALS AND CORPORATIONS, RAISING AWARENESS OF HUMAN RIGHTS ISSUES. 3.TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC INTO THE CAUSES OF POVERTY AND THE WAYS OF REDUCING POVERTY BY CONDUCTING RESEARCH AND PUBLISHING AND DISSEMINATING THE FINDINGS OF SUCH RESEARCH.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
WAR ON WANT
44-48 SHEPHERDESS WALK
LONDON
N1 7JP
- Ffôn:
- 02073245040
- E-bost:
- support@waronwant.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window