ymddiriedolwyr THE UNION JACK CLUB
Rhif yr elusen: 208731
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vice Admiral Sir David George Steel KBE DL | Cadeirydd | 14 March 2017 |
|
|
||||
Catherine Coton CBE MA | Ymddiriedolwr | 04 June 2024 |
|
|
||||
Rear Admiral Steven Dainton | Ymddiriedolwr | 11 December 2023 |
|
|
||||
Christopher Charles Tite | Ymddiriedolwr | 10 October 2023 |
|
|||||
James Stopford CBE | Ymddiriedolwr | 16 December 2020 |
|
|
||||
JAMES EDWARD LINTER OBE | Ymddiriedolwr | 10 December 2015 |
|
|
||||
David Arthur Cooper MBA FCA | Ymddiriedolwr | 18 December 2013 |
|
|||||
RACHEL GARSIDE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAVID EDWARD PETER ALBERT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PETER E DAVIDSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.