THE HOWIS TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Nid oes gwybodaeth ar gael am weithgareddau'r elusen.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2006
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Llety/tai
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 17 Gorffennaf 2007: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1101143-1 HOWIS TRUST
- 24 Medi 1962: Cofrestrwyd
- 17 Gorffennaf 2007: Tynnwyd (CYFARWYDDYD UNO (S96))
- ALMSHOUSE CHARITY OF ANNE FRANCES HOWIS AND EMMA FRISBY HOWIS (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2004 | 31/03/2005 | 31/03/2006 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £19.63k | £20.54k | £24.66k | |
|
Cyfanswm gwariant | £23.29k | £37.00k | £34.33k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2006 | 27 Medi 2006 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2006 | 27 Medi 2006 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2005 | 05 Hydref 2005 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2005 | 05 Hydref 2005 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2004 | 21 Rhagfyr 2004 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2004 | 21 Rhagfyr 2004 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF THE CHARITY COMMISSIONERS DATED 24 FEBRUARY 2004 AS AMENDED BY SCHEME OF 21 JUNE 2007
Gwrthrychau elusennol
(A) THE PROVISION OF HOUSING ACCOMMODATION FOR BENEFICIARIES ("BENEFICIARIES" MEANS WOMEN IN NEED WHO ARE 50 YEARS OLD AND OVER); AND (B) SUCH CHARITABLE PURPOSES FOR THE BENEFIT OF THE RESIDENTS ("RESIDENTS" MEANS THOSE BENEFICIARIES OF THE CHARITY WHO LIVE IN THE HOMES) AS THE TRUSTEES DECIDE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window