THE ROYAL SOCIETY OF MUSICIANS OF GREAT BRITAIN

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Society, a charity for musicians run by musicians, provides grants and support to professional musicians and their families in need because of accident, illness or old age whether or not they are members. Founded in 1738 as the Fund for Decay'd Musicians, early members included Handel, Arne, Boyce and Sammartini. Today it maintains its tradition of responding swiftly to needs of colleagues.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024
Cyfanswm incwm:
£1,512,799
Roddion a chymynroddion | £138.34k | |
Weithgareddau elusennol | £0 | |
Weithgareddau masnachu eraill | £48.42k | |
Buddsoddiadau | £1.33m | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£1,542,542
Codi arian | £297.22k | |
Weithgareddau elusennol | £1.25m | |
Arall | £0 |
£2,501,393 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £297.22k | |
Gwariant elusennol | £1.25m |
Codi arian a Arall Gwariant | £297.22k | |
Gwariant elusennol | £1.25m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £2.47m |
Pobl

5 Gweithwyr
12 Ymddiriedolwyr
40 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 10 Chwefror 1977: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orphy Robinson | Ymddiriedolwr | 15 December 2024 |
|
|||||||||||
Jeremy Huw Williams BEM PhD | Ymddiriedolwr | 17 December 2023 |
|
|||||||||||
Daniel Baruch Meyer | Ymddiriedolwr | 17 December 2023 |
|
|
||||||||||
Nickie Dixon | Ymddiriedolwr | 17 December 2023 |
|
|
||||||||||
Marianne Olyver | Ymddiriedolwr | 14 February 2023 |
|
|
||||||||||
George Vass | Ymddiriedolwr | 18 December 2022 |
|
|||||||||||
George Caird | Ymddiriedolwr | 18 December 2022 |
|
|||||||||||
Carl Anthony Jackson | Ymddiriedolwr | 19 December 2021 |
|
|
||||||||||
Jacoba Gale | Ymddiriedolwr | 20 December 2020 |
|
|
||||||||||
Lawrence Wallington | Ymddiriedolwr | 20 December 2020 |
|
|
||||||||||
Kim Murphy | Ymddiriedolwr | 05 April 2020 |
|
|
||||||||||
JONATHAN RENNERT | Ymddiriedolwr | 15 December 2019 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £928.95k | £1.40m | £1.44m | £1.30m | £1.51m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.61m | £1.73m | £1.37m | £1.27m | £1.54m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £148.97k | £584.81k | £524.55k | £220.76k | £138.34k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £19.99k | £450 | £600 | £125 | £48.42k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £760.00k | £810.38k | £911.63k | £1.07m | £1.33m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £5.24k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £61.79k | £360.69k | £299.26k | £56.09k | £14.59k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.44m | £1.53m | £1.15m | £1.03m | £1.25m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £171.69k | £201.58k | £227.25k | £234.16k | £297.22k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £124.26k | £57.24k | £76.88k | £65.01k | £73.90k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £83.42k | £128.49k | £128.31k | £128.43k | £135.75k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £2.85m | £2.85m | £2.92m | £1.63m | £2.53m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £28.65m | £33.47m | £34.23m | £33.44m | £35.21m | |
|
Cyfanswm asedau | £723.10k | £1.11m | £879.07k | £900.47k | £772.17k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £154.93k | £230.97k | £296.41k | £200.06k | £278.68k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2024 | 27 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2024 | 27 Chwefror 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 28 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 28 Chwefror 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 13 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 13 Chwefror 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 15 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 15 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 22 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | 22 Chwefror 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
ROYAL CHARTER 26 AUGUST 1790 AND SUPPLEMENTAL CHARTER 7 JULY 1987 AND SCHEME OF 22 JUNE 1987
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF POVERTY AND SICKNESS AMONG (A) PROFESSIONAL MUSICIANS; (B) FORMER PROFESSIONAL MUSICIANS AND PERSONS ASPIRING AND INTENDING TO EMBARK ON A CAREER AS A PROFESSIONAL MUSICIAN; AND (C) THE FAMILIES AND DEPENDANTS OF ANY OF THE FOREGOING, PRIORITY BEING GIVEN TO THE MEMBERS OF THE SOCIETY OR AS THE CASE MAY BE, TO THE FAMILIES AND DEPENDANTS OF MEMBERS OR DECEASED MEMBERS, OVER PERSONS WHO ARE NOT MEMBERS
Maes buddion
NOT DEFINED
Elusennau cysylltiedig
- 10 Chwefror 1977 : Cofrestrwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ROYAL SOCIETY OF MUSICIANS OF GB
26 Fitzroy Square
LONDON
W1T 6BT
- Ffôn:
- 02076296137
- E-bost:
- enquiries@rsmgb.org
- Gwefan:
-
rsmgb.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window