THE PRINTING CHARITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We have been supporting people who work or have worked in printing, packaging and publishing since 1827. Our charitable aims include promoting independence, protecting dignity and furthering skills. We meet our aims through providing financial, emotional and practical support, including a free 24/7 helpline, and working with industry partners to champion the sector's emerging talent.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Cyfanswm incwm:
£1,159,781
Roddion a chymynroddion | £8.59k | |
Weithgareddau elusennol | £492.67k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £15.89k | |
Buddsoddiadau | £642.64k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£3,011,423
Codi arian | £206.76k | |
Weithgareddau elusennol | £2.80m | |
Arall | £0 |
£1,963,508 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £206.76k | |
Gwariant elusennol | £2.80m |
Codi arian a Arall Gwariant | £206.76k | |
Gwariant elusennol | £2.80m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £111.87k |
Pobl

18 Gweithwyr
9 Ymddiriedolwyr
19 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
£70k i £80k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
- Ffrainc
- Gogledd Iwerddon
- Ireland
- Yr Alban
Llywodraethu
- PRINTERS' CHARITABLE CORPORATION (Enw blaenorol)
- PRINTERS' PENSION ALMSHOUSE AND ORPHAN ASYLUM CORPORATION (Enw blaenorol)
- THE PRINTING CHARITY (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Phillips | Cadeirydd | 26 September 2019 |
|
|
||||
Lance Ralph John Hill | Ymddiriedolwr | 27 November 2024 |
|
|
||||
Donald McCormick | Ymddiriedolwr | 27 November 2024 |
|
|
||||
Elenor Hamshire | Ymddiriedolwr | 20 March 2024 |
|
|
||||
Sayandhan Mathavan | Ymddiriedolwr | 22 June 2023 |
|
|
||||
Catherine Cook | Ymddiriedolwr | 22 June 2023 |
|
|
||||
Richard Paul Bernstein | Ymddiriedolwr | 21 September 2022 |
|
|
||||
Andrew Neal | Ymddiriedolwr | 18 March 2021 |
|
|
||||
Louisa Bull | Ymddiriedolwr | 20 June 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.49m | £1.36m | £1.33m | £1.06m | £1.16m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.83m | £2.62m | £3.12m | £3.39m | £3.01m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £34.06k | £7.55k | £141.33k | £14.37k | £8.59k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £19.97k | £273 | £500 | £13.92k | £15.89k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £533.30k | £500.14k | £467.48k | £502.93k | £492.67k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £904.64k | £847.88k | £716.58k | £532.15k | £642.64k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £34.06k | £7.55k | £141.24k | £0 | £319 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.47m | £2.31m | £2.95m | £3.14m | £2.80m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £204.73k | £174.18k | £166.29k | £255.30k | £206.76k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £87.74k | £88.44k | £80.82k | £128.93k | £111.15k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £1.13m | £96.67k | £102.48k | £105.84k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £184.81k | £160.83k | £165.49k | £230.93k | £178.43k | |
|
Gwariant - Arall | £154.34k | £137.67k | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £4.20m | £5.34m | £6.11m | £6.13m | £5.81m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £32.00m | £31.61m | £33.70m | £28.65m | £28.00m | |
|
Cyfanswm asedau | £4.21m | £4.90m | £3.25m | £1.70m | £2.66m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £386.69k | £353.29k | £523.28k | £348.76k | £223.92k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 02 Tachwedd 2024 | 2 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 02 Tachwedd 2024 | 2 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 22 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 22 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 11 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 11 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 24 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 24 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 11 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 11 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
ROYAL CHARTER GRANTED 03/01/1865 AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL CHARTER DATED 03/01/1952 AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL CHARTER DATED 23/10/1972 AS AMENDED ON 07/10/1865 AS AMENDED ON 03/01/1996 AS AMENDED BY ORDER IN COUNCIL DATED 18/05/2004 AS AMENDED BY ORDER IN COUNCIL DATED 29/06/2011 AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL CHARTER DATED 14/07/2014
Gwrthrychau elusennol
(A) THE RELIEF OF AGED OR POOR AND DISTRESSED PERSONS BEING PERSONS WHO ARE OR WERE EITHER PRINTERS OR OTHER PERSONS EMPLOYED OR FORMERLY EMPLOYED IN THE PRINTING TRADE OR ANY ALLIED TRADE. (B) THE RELIEF OF THE WIDOWS AND CHILDREN OF ELIGIBLE PERSONS DECEASED, SUCH WIDOWS OR CHILDREN BEING THEMSELVES AGED OR IN DISTRESS AND IN NEED OF RELIEF. (C) THE EDUCATION OF THE CHILDREN OF ELIGIBLE PERSONS. (FOR FURTHER DETAILS SEE SUPPLEMENTARY CHARTER OF 23RD OCTOBER 1972).
Maes buddion
NOT DEFINED
Elusennau cysylltiedig
- ASSOCIATION OF PRINTERS TRUSTS
- BENJAMIN FRANKLIN STEVENS
- BUTLIN CHARITABLE TRUST FOR THE PRINTING & ALLIED TRADES
- CAXTON CONVALESCENT HOME
- CHARLES EDWARD LAYTON PENSION FUND
- GEORGE BIGGS
- HENRY WILLIAM HUTCHINGS
- HERBERT HEATHER
- JANE WHITTINGHAM
- JOHN CLARKE BLOOMFIELD
- JOHN HOGG
- JOHN T LANE
- MARY ANN MASTERS
- MRS CHARLOTTE STEVENS
- MRS ELIZABETH MITCHENER
- MRS FRANCES ANN PARDOE
- ROBERT HARRILD
- ROSANNA FIGGINS
- ROWARTH'S ANNUITY
- THE ELIZABETH AND ROBERT TROTTER PENSION
- THE RIGHT HONOURABLE GEORGE ALLARDICE BARON RIDDELL
- THE SOPHIA TOMLYN PENSION
- THE THOMAS BUCK PENSION
- THE YATES AND COMPANY (WALTER AND CLARA D'LENY) PENSIONS
- WILLIAM COOPER VIRGO
- WILLIAM KELIHER
- 05 Mawrth 2010 : Asset transfer out
- 11 Mawrth 1996 : Cofrestrwyd
- 05 Mawrth 2010 : Tynnwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Fourth Floor
The Pinnacle
Station Way
Crawley
RH10 1JH
- Ffôn:
- 01293649360
- E-bost:
- info@theprintingcharity.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window