Hanes ariannol THE ASHBURTON PARK LODGE BENEVOLENT FUND

Rhif yr elusen: 208883
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £874 £0 £680 £1.83k £1.13k
Cyfanswm gwariant £2.30k £100 £1.51k £1.40k £1.12k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A