Ymddiriedolwyr HILGAY UNITED CHARITIES (NON-ECCLESIASTICAL BRANCH)
Rhif yr elusen: 208898

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLIN WILLS | Cadeirydd |
|
|
|||||
Rev Nigel Paul Moat | Ymddiriedolwr | 07 March 2023 |
|
|
||||
Charlie Kisby | Ymddiriedolwr | 10 November 2022 |
|
|
||||
Peter Mesher | Ymddiriedolwr | 17 March 2022 |
|
|
||||
Lesley Anne Dent | Ymddiriedolwr | 17 August 2021 |
|
|
||||
David Barrington | Ymddiriedolwr | 03 March 2015 |
|
|
||||
John Evans | Ymddiriedolwr | 04 March 2014 |
|
|
||||
MICHAEL GEORGE STARLING | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GRAHAM ANTHONY CARTER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
WILLIAM BRIAN CHARLESWORTH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PETER BATES | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.