Hanes ariannol HALE ALMSHOUSES

Rhif yr elusen: 208934
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £14.79k £13.54k £14.59k £16.79k £17.31k
Cyfanswm gwariant £13.28k £12.82k £5.94k £44.22k £9.65k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £450 N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £450 N/A