ymddiriedolwyr THE RED HOUSE, STEPNEY (INCORPORATED)
Rhif yr elusen: 208940
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev GEORGE RAYMOND BUSH | Cadeirydd | 20 March 2014 |
|
|||||
Richard Neal Strawson | Ymddiriedolwr | 09 June 2023 |
|
|||||
Rakshita Patel | Ymddiriedolwr | 09 June 2023 |
|
|||||
Dr Margaret Kesterton | Ymddiriedolwr | 09 June 2023 |
|
|
||||
Mary Straw | Ymddiriedolwr | 09 June 2023 |
|
|
||||
Kizzie Procter | Ymddiriedolwr | 12 August 2019 |
|
|
||||
Rev Brian Charles Ralph | Ymddiriedolwr | 03 April 2019 |
|
|
||||
Ann Morisy | Ymddiriedolwr | 28 November 2014 |
|
|
||||
Rev SUSAN PADDOCK | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.