CAISTOR ST EDMUND FUEL ALLOTMENT CHARITY

Rhif yr elusen: 209105
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Provides grants for all types of heating fuel for those suffering from ill health and disabilities, also general need. The funding is derived from the letting of land and allocations are made at the beginning of each Winter to individual applicants who live in the parishes of Caistor St Edmund and Markshall in the county of Norfolk.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £1,944
Cyfanswm gwariant: £2,730

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Pobl Ag Anableddau
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Norfolk

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 22 Medi 1962: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • THOMAS PETTUS (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

4 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
NIGEL JAMES ORME Cadeirydd
Dim ar gofnod
Daniel Skinner Ymddiriedolwr 18 November 2021
Dim ar gofnod
Karen Knight Ymddiriedolwr 28 November 2019
Dim ar gofnod
REV Rob Baker Ymddiriedolwr 29 January 2012
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £1.94k £1.96k £1.95k £1.95k £1.94k
Cyfanswm gwariant £1.98k £1.53k £3.03k £1.83k £2.73k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 12 Mehefin 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 03 Awst 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 08 Ebrill 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 23 Awst 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 14 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
AWARD MADE UNDER THE INCLOSURE ACT 39 AND 40 GEO 111 AND SCHEME OF 29 NOVEMBER 1946
Gwrthrychau elusennol
FUEL TO BE DISTRIBUTED AMONGST POOR INHABITANTS OF THE PARISH OF CAISTOR ST EDMUND.
Maes buddion
PARISH OF CAISTOR ST EDMUND
Hanes cofrestru
  • 22 Medi 1962 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
5 ST. EDMUND CLOSE
CAISTOR ST. EDMUND
NORWICH
NR14 8RJ
Ffôn:
01508494198
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael