Ymddiriedolwyr THE NEW CHURCH CHILDREN'S SOCIETY
Rhif yr elusen: 209126

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helen Chambers | Ymddiriedolwr | 10 June 2023 |
|
|
||||
Vanessa Sutton | Ymddiriedolwr | 09 October 2021 |
|
|
||||
Charlotte Ruth Rowlands | Ymddiriedolwr | 14 May 2020 |
|
|
||||
Nigel Kenneth Sutton | Ymddiriedolwr | 16 June 2016 |
|
|
||||
Judith Mary Taylor | Ymddiriedolwr | 18 June 2014 |
|
|
||||
Susan Margaret Sybil Chesworth | Ymddiriedolwr | 24 July 2012 |
|
|||||
CHRISTINE ANN SUTTON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.