Dogfen lywodraethu RAINY DAY TRUST
Rhif yr elusen: 209170
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED JULY 1922 AS AMENDED 1928, 1930, 1949, 1950, 1951, 1955, 1973, 1986, 8 NOVEMBER 1999, 12 DECEMBER 2002, 9 JUNE 2003, 19 MARCH 2009, 23 MAY 2012
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF PERSONS WHO HAVE BEEN ENGAGED IN THE TRADES DETAILED IN ARTICLE 1 AND THE WIVES, WIDOWS, WIDOWERS, CHILDREN AND OTHER DEPENDANTS OF SUCH PERSONS BEING IN NEED OF ASSISTANCE. IN PARTICULAR (BUT WITHOUT IN ANY WAY LIMITING THE GENERALITY OF THE FOREGOING) THE TRUST MAY ASSIST SUCH PERSONS IN ANY OF THE FOLLOWING WAY: SEE GOVERNING DOC
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.