Hanes ariannol DR RADCLIFFE'S TRUST
Rhif yr elusen: 209212
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £664.93k | £649.00k | £558.57k | £590.08k | £645.78k | |
|
Cyfanswm gwariant | £581.47k | £580.35k | £544.04k | £563.97k | £669.47k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £2.00k | £0 | £1.21k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £664.93k | £649.00k | £556.57k | £590.08k | £644.57k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £496.30k | £503.53k | £461.35k | £438.37k | £576.00k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £85.17k | £76.82k | £82.69k | £125.60k | £93.47k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £81.53k | £79.61k | £64.08k | £58.46k | £64.10k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £414.77k | £423.92k | £397.26k | £379.91k | £511.90k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £85.17k | £76.82k | £82.69k | £125.60k | £93.47k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.