ST LUKE'S HOSPITAL FOR THE CLERGY
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To provide charitable healthcare to members of the Anglican Clergy
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2010
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Gweithgareddau Crefyddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 11 Ionawr 2011: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1123195 ST LUKE'S HEALTHCARE FOR THE CLERGY
- 17 Rhagfyr 1962: Cofrestrwyd
- 11 Ionawr 2011: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (INCOR))
- ST LUKE'S NURSING HOME FOR THE CLERGY (FORMERLY HOSTEL OF ST LUKE) (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2005 | 31/12/2006 | 31/12/2007 | 31/03/2009 | 31/03/2010 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.66m | £1.89m | £3.34m | £2.38m | £410.35k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.60m | £3.66m | £3.55m | £3.92m | £2.32m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £1.55m | £575.58k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £286.81k | £1.55m | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £2.57k | £100 | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £0 | £255.05k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £540.65k | £294.30k | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £1.58m | £3.14m | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £104.65k | £350.63k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £1.52m | £11.27k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2010 | 11 Ionawr 2011 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2010 | 10 Ionawr 2011 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2009 | 25 Tachwedd 2009 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2009 | 20 Tachwedd 2009 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2007 | 23 Hydref 2008 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2007 | 09 Gorffennaf 2008 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2006 | 26 Hydref 2007 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2006 | 28 Mehefin 2007 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2005 | 10 Hydref 2006 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2005 | 12 Hydref 2006 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CERTIFICATE OF INCORPORATION DATED 18TH MAY 1918. CONSTITUTION AS AMENDED 4TH MAY 1949, 17TH MAY 1977, 15TH MAY 1981, 18 SEPT 2007, AND 18 JUNE 2008.
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE MEDICAL AND SURGICAL TREATMENT AND A HOSPITAL FOR ANGLICAN (A) CLERGY OF THE COMMUNION AND OF THOSE CHURCHES IN FULL COMMUNION WITH IT, THEIR SPOUSES, WIDOWS, DEPENDANT CHILDREN AND OTHER RELATIVES AS APPROVED BY THE EXECUTIVE OR HOUSE COMMITTEE. (B) THEOLOGICAL STUDENTS WHO HAVE BEEN ACCEPTED AS CANDIDATES FOR HOLY ORDERS BY A BISHOP OF THE COMMUNION. (C) ORDAINED MEMBERS OF THE ORDER OF DEACONESSES. (D) MISSIONARIES. (E) WHOLE TIME LAY CHURCH WORKERS LICENSED BY A BISHOP. (F) MEMBERS OF RECOGNISED MONASTIC AND CONVENTIONAL ORDERS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window