Adelphi Genetics Forum

Rhif yr elusen: 209258
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Learned Society. Membership organisation. Education. Medical/health/sickness. Relief of poverty. Overseas aid.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024

Cyfanswm incwm: £133,797
Cyfanswm gwariant: £98,794

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 11 Hydref 1995: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • EUGENICS SOCIETY (Enw blaenorol)
  • THE GALTON INSTITUTE (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Buddiannau croes
  • Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

16 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Professor Nicholas Wood PhD FRCO Cadeirydd 14 June 2023
Dim ar gofnod
Dr Sarah Wynn PhD Ymddiriedolwr 13 November 2024
NOIZONIC FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
RAREMINDS CIO
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Professor Ralph Levison PhD Ymddiriedolwr 13 November 2024
Dim ar gofnod
Professor Anneke Lucassen DPhil FRCP Ymddiriedolwr 14 June 2023
Dim ar gofnod
Professor Shirley Hodgson BSc,BM,DM Ymddiriedolwr 16 November 2022
THE LIONEL PENROSE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Dr Panagiotis Sergouniotis FRCOphth Ymddiriedolwr 16 November 2022
Dim ar gofnod
George Burghel Ymddiriedolwr 16 November 2022
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST CHADS CHURCH ROMILEY
Derbyniwyd: Ar amser
Dr Helen Rosemary Middleton-Price PhD Ymddiriedolwr 16 November 2022
Dim ar gofnod
Professor Dian Donnai CBE,FRCP Ymddiriedolwr 15 June 2022
Dim ar gofnod
Dr Rosemary Ekong MSc PhD Ymddiriedolwr 15 June 2022
Dim ar gofnod
Professor Veronica van Heyningen CBE DPhil Ymddiriedolwr 16 June 2021
Dim ar gofnod
Professor Nicholas Mascie-Taylor MA PhD ScD Ymddiriedolwr 16 June 2021
Dim ar gofnod
Professor Gregory Radick MPhil, PhD Ymddiriedolwr 17 June 2020
Dim ar gofnod
Professor Andrew Read MA PhD Ymddiriedolwr 23 November 2016
Dim ar gofnod
Robert Johnston BSc Ymddiriedolwr 18 June 2014
Dim ar gofnod
Dr ELENA BOCHUKOVA BSC, DPhil Ymddiriedolwr 12 April 2013
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £111.45k £113.44k £120.32k £131.18k £133.80k
Cyfanswm gwariant £45.14k £43.65k £106.96k £106.85k £98.79k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2024 11 Ebrill 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2024 11 Ebrill 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 26 Mehefin 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023

(Mae'r cyfrifon
hyn wedi'u cymhwyso)

26 Mehefin 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 04 Gorffennaf 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 06 Gorffennaf 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 03 Gorffennaf 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 03 Gorffennaf 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 28 Mehefin 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 30 Mehefin 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
DECLARATION OF TRUST DATED 17 JUL 1978 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 22 JUN 2016 AS AMENDED BY SCHEME DATED 08 AUG 2016
Gwrthrychau elusennol
“TO PRESERVE AND PROTECT THE PHYSICAL AND MENTAL HEALTH OF PEOPLE, PARTICULARLY BUT NOT ONLY THOSE FROM POORER COMMUNITIES, IN PARTICULAR BY: A) ASSISTING IN THE PROVISION OF FERTILITY CONTROL AND OTHER MEASURES TO IMPROVE REPRODUCTIVE AND SEXUAL HEALTH; AND B) ADVANCING EDUCATION IN ALL ASPECTS OF REPRODUCTIVE AND SEXUAL HEALTH.”
Maes buddion
NOT DEFINED
Hanes cofrestru
  • 11 Hydref 1995 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
19 NORTHFIELDS PROSPECT
NORTHFIELDS
LONDON
SW18 1PE
Ffôn:
02088747257