Hanes ariannol JEWISH CHILD'S DAY
Rhif yr elusen: 209266
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.22m | £1.20m | £1.13m | £356.31k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.29m | £1.18m | £1.24m | £522.20k | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.78m | £1.16m | £1.10m | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £20.79k | £37.17k | £32.02k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £1.35k | £3 | £1.02k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.18m | £862.03k | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.17m | £765.00k | £1.19m | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £121.78k | £52.88k | £42.73k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £355.40k | £0 | £401.31k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £814.75k | £765.00k | £783.94k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £362.13k | £14.36k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.