CHARITY OF MABEL ASPREY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
TRUSTEES SHALL APPLY THE INCOME OF THE CHARITY FOR THE RELIEF OF PERSONS WHO ARE SICK,CONVALESCENT,DISABLED,HANDICAPPED OR INFIRM AND WHO ARE EITHER RESIDENT IN THE PARISH OF ST. AGNES KENNINGTON PARK OR ARE MEMBERS OF THE CONGREGATION OF THE PARISH CHURCH .PROVIDED THAT INCOME SHALL NOT BE APPLIED DIRECTLY IN RELIEF OF RATES,TAXES OR OTHER PUBLIC FUNDS BUT MAY BE APPLIED IN SUPPLEMENTING RELIEF.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Lambeth
- Southwark
Llywodraethu
- 19 Gorffennaf 1965: Cofrestrwyd
- THE MABEL ASPREY TRUST (Enw gwaith)
- Buddsoddi
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
john wrighton | Cadeirydd | 16 November 1997 |
|
|
||||
William Williams | Ymddiriedolwr | 13 April 2025 |
|
|
||||
Bernadette Daboh | Ymddiriedolwr | 23 March 2025 |
|
|
||||
ANGELA SUSAN VERA JACKSON | Ymddiriedolwr | 13 December 2020 |
|
|
||||
Rev SIMON ACLAND | Ymddiriedolwr | 05 March 2012 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.02k | £1.13k | £1.31k | £1.36k | £1.43k | |
|
Cyfanswm gwariant | £810 | £700 | £600 | £800 | £1.12k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 04 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 20 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 14 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 13 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 01 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF THE 2ND NOVEMBER 1977
Gwrthrychau elusennol
FOR THE RELIEF OF PERSONS WHO ARE SICK, CONVALESCENT, DISABLED, HANDICAPPED OR INFIRM WHO ARE RESIDENT IN THE AREA OF BENEFIT OR WHO ARE MEMBERS OF THE CONGREGATION OF THE PARISH CHURCH OF ST. AGNES.
Maes buddion
ECCLESIASTICAL PARISH OF ST. AGNES, KENNINGTON PARK
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
37 ST. AGNES PLACE
LONDON
SE11 4BB
- Ffôn:
- 02078208050
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window